28 novembre 2013

Moltiplicazione (quinta)



LA MOLTIPLICAZIONE E LE SUE PROPRIETA’

5,76 (moltiplicando) X 3,8 (moltiplicatore) (fattori) = (prodotti parziali) (prodotto finale)
 Proprietà commutativa: cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia.
12 X 5 X 4 = 240       5 X 4 X 12 = 240
Proprietà associativa: a uno o più fattori possiamo sostituire il loro prodotto.
12 X 5 X 4 = 12 X ( 5 X 4) = 12 X 20 = 240
2 X 14 X 5 =          25 X 18 X 4 =           8 X 15 X 10            23 X 3 X 4           4 X 9 X 5
6 X 20 X 5          2 X 17 X 5          
Proprietà distributiva: per facilitare il calcolo possiamo scomporre uno o più fattori in più addendi, moltiplicare l’altro fattore per ciascun addendo, infine sommare i prodotti.
40 X 17 = 40 X (8 + 9 ) = (40 X 8) + (40 X 9 ) = 320 + 360 = 680
1,3 X 7 = (1 X 7) + (O,3 X 7) = 7 + 2,1 = 9,1
2,5 X 3 = (2 X 3) + (0,5 X 3) = 6 + 1,5 = 7,5
4,6 X 5 = (4 X 5) + (0,6 X 5) = 20 + 3 = 23
3,8 X 4 = (3 X 4 ) + (0,8 X 4 ) = 12 + 3,2 = 15,2
12,6 X 3 = (10 X 3 ) + (2 X 3 ) + (0,6 X 3 ) = 30 + 6 + 1,8 = 37,8
3,15 X 6 = (3 X 6 ) + (0,1 X 6 ) + (0,05 X 6 ) = 18 + 0,6 + 0,3 = 18,9
28,4 X 2 = (20 X 2 ) + (8 X 2 ) + (0,4 X 2 ) = 40 + 16 + 0,8 = 56,8
Completa le tabelle.
16 X 25 = 400           28 X 15             32 X 35            39 X 14

10
6
20
200
120
 5
50
30

250
150


Metti la virgola nel prodotto delle seguenti moltiplicazioni.
3,7 X 8,6 = 3182                     14,5 X 59 = 8555                 1 646 X 0,34 = 55964
5,49 X 3,7 = 20313                 226 X 3,128 = 706928         4,02 X 5,3 = 21306
Calcola in colonna:
1 437 X 34 =           159 X 1,38 =                   3 276 X 29,5 =                      37,25 X 40,05=
8,4 X 47 =               5,09 X 63 =                    4,736 X 28 =                          74,8 X 59 =
37,8 X 5,6 =            19,7 X 0,73 =                 54,6 X 19,7 =                         6,59 X 24,8 =
3,4 X 1,2 =              4,87 X 1,6 =                   6,8 X 2,4 =                             37,1 X 5,3 =
927 X 21 =              83,9 X 4,6 =                   153 X 23 =                             62,1 X 5,8 =
Calcola a mente.
400 x 100 =          90 x 10 =          3 200 x 1 000 =          120 x 10 =          9 900 x 100 =
0,06 X 1 000          5,7 X 100          24,31 X 10          0,859 X 1 000          0,4 X 100
9,83 X 1 000          2 635 X 100          390 X 100          800 X 1 000
Moltiplicazioni con i decimali:
7 X 0,1 = 0,7  moltiplicare un numero per 0,1 è come dividerlo per 10    7 : 10 = 0,7
23 X 0,1 = 2,3          56 X 0,1 = 5,6          170 X 0,1 = 17          4,5 X 0,1 = 0,45
0,9 X 0,1 = 0,09          28,4 X 0,1 = 2,84
9 X 0,01 = 0,09 moltiplicare un numero per 0,01 è come dividerlo per 100       9 : 100 = 0,09
46 X 0,01 = 0,46          258 X 0,01 = 2,58          1 800 X 0,01 = 18          3,2 X 0,01 = 0,032
0,5 X 0,01 = 0,005          6 X 0,01 = 0,06
3 X 0,001 = 0,003 moltiplicare un numero per 0,001 è come dividerlo per 1 000   3 : 1 000 = 0,003
13 X 0,001 = 0,013          4 X 0,001 = 0,004          270 X 0,001 = 0,27          8 X 0,001 = 0,008
60 X 0,001 = 0,06          4 700 X 0,001 = 4,7
8 X 0,5 = 4 moltiplicare un numero per 0,5 è come dividerlo per 2         8 : 2 = 4
50 X 0,5 = 25          68 X 0,5 = 34          10 X 0,5 = 5          36 X 0,5 = 18          700 X 0,5 = 350
3 400 X 0,5 = 1 400
10 X 0,2 = 2  moltiplicare un numero per 0,2 è come dividerlo per 5     10 : 5 = 2
20 X 0,2 = 4          35 X 0,2 = 7          15 X 0,2 = 3          600 X 0,2 = 120
125 X 0,2 = 25          1 800 X 0,2 = 360 

0,1 X 5 = 0,5          0,2 X 8 = 1,6          0,3 X 7 = 2,1          0,4 X 9 = 3,6          0,5 X 4        0,6 X 3
0,04 X 9 = 0,36          0,05 X 2          0,06 X 1         0,07 X 4         0,08 X 6          0,09 X 8
0,006 X 7 = 0,042        0,007 X 4       0,008 X 3         0,009 X 6         0,002 X 5

Nessun commento:

Posta un commento